Matrícula | Nome | Situação | Data de Posse | Data de Exercício | Data de Aposentadoria |
---|---|---|---|---|---|
4365 | SERGIO HENRIQUE BERNARDO | Ativo | 28/09/2009 | 28/09/2009 | |
3606 | SERGIO KENJI NAKAMURA | Ativo | 01/10/1997 | 10/10/1997 | |
2626 | SERGIO LUIS BICALHO | Ativo | 12/12/1988 | 12/12/1988 | |
2540 | SERGIO LUIZ ALECIO | Inativo | 23/11/1988 | 23/11/1988 | 25/07/2017 |
3749 | SERGIO LUIZ TEL | Inativo | 10/09/1999 | 08/10/1999 | 21/02/2013 |
5457 | SERGIO MAGNO DAS MERCES | Ativo | 30/01/2019 | 30/01/2019 | |
5067 | SERGIO MINORU FUKAYA | Ativo | 11/08/2015 | 01/09/2015 | |
4057 | SERGIO NEVES DE AZEVEDO JUNIOR | Ativo | 04/09/2006 | 04/09/2006 | |
3865 | SERGIO NICOLA DI RUBIO | Ativo | 28/02/2003 | 28/02/2003 | |
100256 | SERGIO NORONHA DA SILVA JUNIOR | Ativo | |||
4377 | SERGIO RICARDO DA SILVA | Ativo | 04/11/2009 | 12/11/2009 | |
4041 | SERGIO SATOSHI OTSUKI | Ativo | 04/09/2006 | 04/09/2006 | |
5564 | SERGIO SOUZA BATISTA | Ativo | 17/06/2019 | 02/07/2019 | |
2323 | SERGIO SOUZA BRABO | Inativo | 16/06/1988 | 16/06/1988 | 07/09/2017 |
3818 | SERGIO TERUO NAKAHARA | Ativo | 08/05/2001 | 02/07/2001 |